THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WASHINGTON

Rhif yr elusen: 1168608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The purpose of the Parochial Church Council is to promote in the parish of Washington the whole mission of the Church, pastoral, social and ecumenical

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £103,742
Cyfanswm gwariant: £109,278

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sunderland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Awst 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HOLY TRINITY PCC WASHINGTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

22 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Teresa Margaret Walton Ymddiriedolwr 09 September 2024
Dim ar gofnod
Audrey Scarr Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Norton Slowther Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Christine Scorer Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Shirley Ann Talbot Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Joshua Wesley Alan Hindmarch Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Janet Patricia Miller Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Dinah Gollan Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Judith Petherick Ymddiriedolwr 18 October 2020
WASHINGTON COMMUNITY FOOD PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Janice Rutter Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Dorothy Butler Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Jonathan Charles Tyerman Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
ANN PATRICIA HARRISON Ymddiriedolwr 22 March 2018
THE MOTHERS UNION (DIOCESE OF DURHAM BRANCH)
Derbyniwyd: Ar amser
PHYLLIS MARY WOOD Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
DAVID THOMAS PETHERICK Ymddiriedolwr 04 August 2016
Dim ar gofnod
JOHN ANDREW CRESSWELL Ymddiriedolwr 04 August 2016
Dim ar gofnod
JANE MCINTYRE Ymddiriedolwr 04 August 2016
Dim ar gofnod
BERYL NESBITT Ymddiriedolwr 04 August 2016
Dim ar gofnod
BARBARA FIDDY Ymddiriedolwr 04 August 2016
Dim ar gofnod
ASHLEY EDWARD ANDREW POWELL Ymddiriedolwr 04 August 2016
Dim ar gofnod
OLIVE SANGHA Ymddiriedolwr 04 August 2016
Dim ar gofnod
DAVID WOOD Ymddiriedolwr 22 April 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £129.62k £94.37k £92.70k £119.77k £103.74k
Cyfanswm gwariant £116.89k £111.55k £93.53k £98.27k £109.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Holy Trinity Church
The Avenue
Washington
NE38 7LE
Ffôn:
01914187911
Gwefan:

holytrinitywashington.org.uk