Hanes ariannol GOOD NEWS RENEWAL MINISTRY (GNRM)

Rhif yr elusen: 1167374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/05/2020 01/05/2021 01/05/2022 01/05/2023 01/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.84k £3.70k £1.73k £776 £4.57k
Cyfanswm gwariant £68 £6.03k £8.05k £1.03k £3.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A