Hanes ariannol UNDER THE CLOCK BRADFORD

Rhif yr elusen: 1169131
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 28 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18.09k £2.07k £14.85k £34.04k £32.20k
Cyfanswm gwariant £9.39k £6.85k £15.91k £15.60k £36.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £15.23k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.55k £23.34k £15.23k