Ymddiriedolwyr WORLE COMMUNITY CHOIR
Rhif yr elusen: 1170439

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill Richardson Mrs | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Catherine Small | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Dorothy Woods | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Patricia Mary Allchorne | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Susan Skinner | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Christine English | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||
SUSAN JEAN FERDINANDO | Ymddiriedolwr | 08 August 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.