Ymddiriedolwyr 1ST FATFIELD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 507923

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Dickinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Pamela Monaghan | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Lynn Heckles | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Tim Horsfall | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Matthew Ridley | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Simon Thompson | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
MARK MADDEN | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
||||
KEVIN WILSON | Ymddiriedolwr | 01 December 2008 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.