COMMUNITY CARE ASSOCIATION (THIRSK, SOWERBY AND DISTRICT)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Thirsk Community Care works in the community to support and enrich the lives of those in need. We deliver our services by working in partnership with volunteers to run a community car scheme, a befriending service, a sitting service for carers, services for children/young people with special needs, a womens project and other services to combat loneliness and isolation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £88,954 o 3 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 07 Medi 1978: Cofrestrwyd
- 04 Mawrth 2020: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- THIRSK C C A (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.40k | £293.58k | £395.64k | £298.73k | £331.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £258.40k | £295.98k | £418.80k | £310.69k | £365.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £109.18k | £92.12k | £85.59k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £38.82k | £100.63k | £22.75k | £88.95k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 21 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 21 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 18 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 18 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 08 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 18 Ionawr 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 APRIL 1978 AS AMENDED ON 27 SEPTEMBER 1995.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE AREA OF THIRSK, SOWERBY AND DISTRICT AND, IN PARTICULAR, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS.
Maes buddion
THIRSK, SOWERBY AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window