ymddiriedolwyr THE BRIGHOUSE AND RASTRICK BAND
Rhif yr elusen: 507938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Cavanagh | Cadeirydd | 11 May 2017 |
|
|
||||
David Cavanagh | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Samuel Gibson | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Christopher James Hardy | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Christopher Sean Patrick Robertson | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Dianne Lesley Hird | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Ian Broadbent | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Natalie Morrison | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Stephen Anthony Lomas | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
William Reginald Evans | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
Martin Stuart Gill | Ymddiriedolwr | 02 September 2017 |
|
|
||||
SHERIDAN FRYER | Ymddiriedolwr | 02 September 2017 |
|
|
||||
Andrew Moore | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
GORDON RATCLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER RUSSELL HAMLETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREW JOHN WILKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN HOWES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.