Hanes ariannol CHARITY GLOBAL (UK) LIMITED
Rhif yr elusen: 1169228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.39m | £2.94m | £3.49m | £2.97m | £2.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.96m | £2.95m | £3.28m | £3.15m | £2.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.39m | £2.94m | £3.49m | £2.97m | £2.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £143 | £200 | £1.00k | £852 | £15.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.96m | £2.95m | £3.28m | £3.15m | £2.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.06k | £21.11k | £17.88k | £22.62k | £38.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.17m | £2.16m | £2.71m | £2.26m | £1.11m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.