SPEAR ISLINGTON TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide coaching and development to young people from disadvantaged backgrounds to help them find employment and build their confidence and sense of self worth. We run the Spear Programme for up to 90 young people aged 16-24 each year. The programme comprises 6 weeks of training followed by a year of support. 75% of our young people are in work or further training 12 months after the course.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Camden
- Dinas Llundain
- Hackney
- Haringey
- Islington
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisling Teo | Cadeirydd | 08 January 2018 |
|
|
||||
Mark Barnes | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Victoria Blizzard | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
JOHN EDWIN D'SOUZA | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Louise Reichmann | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Joey Chung Yin Lai | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Aisling Marie Cronin | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Katie Alana Graham | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Jonathan William Horsford | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.08k | £124.85k | £135.55k | £125.85k | £178.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.68k | £87.07k | £88.67k | £96.22k | £109.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.31k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 28 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND WITHIN A CHRISTIAN ETHOS, TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 16 TO 24 LIVING IN AND AROUND THE LONDON BOROUGH OF ISLINGTON BY PROVIDING ADVICE, ASSISTANCE AND SUPPORT. ORGANISING EDUCATIONAL PROGRAMMES AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: A) HELPING YOUNG PEOPLE ADVANCE IN LIFE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO INTEGRATE INTO AND PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; B) ADVANCING EDUCATION C) RELIEVING UNEMPLOYMENT, ENABLING YOUNG PEOPLE TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT; D) PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Mary Magdalene Church
Holloway Road
LONDON
N7 8LT
- Ffôn:
- 07375 485344
- E-bost:
- hello@spearislington.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window