Hanes ariannol PEOPLE FOR CHANGE

Rhif yr elusen: 1169633
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.77k £2.00k £1.08k £708 £370
Cyfanswm gwariant £4.63k £2.64k £1.54k £1.78k £639
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A