Ymddiriedolwyr Wereham Village Hall CIO
Rhif yr elusen: 1168472

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Albert Murray | Cadeirydd | 22 January 2019 |
|
|
||||
DIANE WOOLSTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
ANGELA GODDON | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Paul Richard Hooper | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Clifford Goddon | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|||||
Jayne Philippa Mackay | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
ROSEMARY ANN PEASE | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
PHILIP ROY PEASE | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
Doreen Ivy Rolph | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.