THE LLANGWM VILLAGE COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management trustees manage the Llangwm Community Centre building and organise specific fund-raising activities to maintain the building for community use e.g. lunches/concerts/shows/suppers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 11 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Sir Benfro
Llywodraethu
- 08 Medi 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Sandford | Cadeirydd | 23 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Evans | Ymddiriedolwr | 22 February 2025 |
|
|
||||
Sara Saies | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Michael John | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||
Hazel Thompson | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Susan Edwards | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Victoria Owens | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Barry Childs | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/04/2020 | 11/04/2021 | 11/04/2022 | 11/04/2023 | 11/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.28k | £14.40k | £1.96k | £1.68k | £7.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58k | £4.79k | £5.05k | £3.60k | £4.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.20k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 11 Ebrill 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Ebrill 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Ebrill 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE AND TRUST DEED DATED 19 JULY 1978 AS AMENDED BY SCHEME DATED 2 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL FOR USE OF THE INHABITANTS OF THE VILLAGE OF LLANGWN IN THE COUNTY OF DYFED WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
LLANGWM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Cottage Inn
Llangwm
HAVERFORDWEST
Dyfed
SA62 4HH
- Ffôn:
- 01437891494
- E-bost:
- v.owens@msn.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window