ymddiriedolwyr PARNDON MILL
Rhif yr elusen: 1168202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawn Easby | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Julie Houston | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Jane Marie Greer | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Jake David Adam Shepherd | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Beverly Denise Ingram | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
ROGER ALAN LEE | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
JEREMY DAVID LEE BA | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
JENNY HOLLAND | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.