ymddiriedolwyr CHARITY IT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1168721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Aslan | Cadeirydd | 10 January 2019 |
|
|
||||
Stephen Cant | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Donna Lee Chivers | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Woodley | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Harinder Grewal | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Ian Henderson MBCS CITP | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
||||
Stephen Smith | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.