MARIGOLD CHAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We help the village communities by offering grants and assistance. Recent projects include: purchasing jumpers and hats for 100 children. Assisting Nagi village with equipment to connect to a water supply. Arranged for six Cardiff Uni students to volunteer in Siding village to help at the school and set up a medical centre. Built a basic stadium for volleyball and other village events in Lumre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Nepal
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACHEL RUSSELL | Cadeirydd | 04 May 2016 |
|
|
||||
SARAH BLAND | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
||||
HELEN WHITFIELD | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.20k | £62 | £40 | £3.07k | £65 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.22k | £0 | £0 | £5.85k | £2.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 08 Ebrill 2024 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 25 Chwefror 2021 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 MAY 2016 AS AMENDED ON 27 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ACT AS A RESOURCE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF AGE 30 LIVING IN THE RURAL DISTRICT OF LWANG GHALEL, NEPAL, BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) ADVANCING EDUCATION; (C) RELIEVING UNEMPLOYMENT; (D) PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 35
Derby Riverside
7 Stuart Street
DERBY
DE1 2EB
- Ffôn:
- 07968018155
- E-bost:
- hello@marigoldchain.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window