FRITTON OWL SANCTUARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We give a forever home to unwanted and captive bred Owls. Injured native wild Owls which are rescued are assessed and treated in consultation with our local vet. When they are healthy and rehabilitated they are released back into the wild. We give educational talks to school, colleges and groups about the plight of wild Owls.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Ann Ireland | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
David Alan Ireland | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Adam James Brunger | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Elle Sturman | Ymddiriedolwr | 31 December 2024 |
|
|
||||
Karen Patricia Varney | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
CAROLYN BUSS | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.54k | £12.38k | £27.26k | £31.99k | £73.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.14k | £12.18k | £16.73k | £29.02k | £47.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.40k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 31 Mawrth 2025 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 31 Mawrth 2025 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 01 Ebrill 2024 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 01 Ebrill 2024 | 60 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 24 Ebrill 2023 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 24 Ebrill 2023 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 08 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 08 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 21 Chwefror 2021 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 21 Chwefror 2021 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 24 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING OF NEGLECTED UNWANTED AND CAPTIVE BRED OWLS. THIS IS DONE BY PROVIDING THEM WITH THE APPROPRIATE TREATMENT AND CARE THAT THEY REQUIRE. WE ALSO OFFER THEN THE PROTECTION AND SECURITY FROM ILLNESSES, MALTREATMENT AND ILL-INFORMED OWNERS. INJURED NATIVE WILD OWLS ARE ASSESSED AND TREATED IN CONSULTATION WITH OUR LOCAL VET. WHEN THEY ARE HEALTHY AND REHABILITATED THEY ARE RELEASED BACK INTO THE WILD. WE EDUCATE THE PUBLIC IN THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG OWLS AND OTHER NATIVE SPECIES, BY SCHOOL VISITS, FETES, AND TALKS TO LOCAL GROUPS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fritton Plant Centre
Beccles Road
Fritton
GREAT YARMOUTH
Norfolk
NR31 9EX
- Ffôn:
- 07983401861
- E-bost:
- frittonowlsanctuary@gmail.com
- Gwefan:
-
No web site at present
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window