Ymddiriedolwyr APPLETON ROEBUCK PRE-SCHOOL GROUPS
Rhif yr elusen: 1166924

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia Wainwright | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Gemma OConnor | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Sophie Ryley | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Lynne Campbell-Wilcock | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
AMY LOUISE WOODCOCK | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Dale Boyeson | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Victoria Rothwell | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.