MICRO RAINBOW INTERNATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of: - social inclusion amongst LGBTI people by preventing them from becoming socially excluded and relieving the needs of those who are - equality and diversity by the elimination of discrimination on the grounds of sexual orientation, gender identity or intersex status; and advancing education and raising awareness in equality and diversity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Lloegr
- Brasil
- Cambodia
Llywodraethu
- 24 Hydref 2016: CIO registration
- MRIF (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR S ROCCA | Cadeirydd | 05 October 2016 |
|
|
||||
OLUWASSUN BLESSING BRAIMAH | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
MS L CASONATO | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
PATIENCE ONAGHINO | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
FRANCESCO DE MATTEIS | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.76k | £120.19k | £283.13k | £274.68k | £248.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.49k | £109.29k | £175.92k | £132.43k | £188.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY OR INTERSEX STATUS; B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; AND C) CONDUCTING AND COMMISSIONING RESEARCH ON EQUALITY AND DIVERSITY ISSUES IN RELATION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND INTERSEX (LGBTI) PEOPLE AND PUBLISHING THE RESULTS TO THE PUBLIC. 2) THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONGST LGBTI PEOPLE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING LGBTI PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED AND RELIEVING THE NEEDS OF THOSE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PART OF SOCIETY, DUE TO SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY OR INTERSEX STATUS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MRI Foundation
5 Brayford Square
London
E1 0SG
- Ffôn:
- 07704170553
- E-bost:
- info@mrifoundation.global
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window