ymddiriedolwyr HACKNEY TREE PEOPLE
Rhif yr elusen: 1168716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuti Gada | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Natalie Anne Sutton | Ymddiriedolwr | 02 September 2023 |
|
|
||||
Felicity Emma Claire Jones | Ymddiriedolwr | 02 September 2023 |
|
|
||||
CHRISTINE KINGS | Ymddiriedolwr | 03 September 2022 |
|
|
||||
Annie Chipchase | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Sarah Lo | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Francisco Marcelo Herrera White | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.