Ymddiriedolwyr UNITED KINGDOM RESCUE ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1166883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAN QUIN Cadeirydd 03 May 2016
Dim ar gofnod
Sarah Charlotte Mason Ymddiriedolwr 18 March 2025
Dim ar gofnod
Mark Baxter Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Samantha Burton Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Andrew Dixon Ymddiriedolwr 12 November 2021
Dim ar gofnod
Ian Nigel Marritt Ymddiriedolwr 01 June 2020
Dim ar gofnod
Ian Gerard Greenman Ymddiriedolwr 01 June 2020
Dim ar gofnod
CAMERON CAMPBELL BLACK Ymddiriedolwr 03 May 2016
Dim ar gofnod