FRIENDS OF BOLNORE VILLAGE PRIMARY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a PTA raising money for extra curricular activities to support the school curriculum and benefit the children of Bolnore Village Primary School. We do this by running fundraising events such as Quiz Nights, School Discos, Film Nights and Sponsored Activities. These events are usually held on school premises with the assistance of the school community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2016: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF BOLNORE VILLAGE PRIMARY SCHOOL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Watkins-Nobbs | Cadeirydd | 08 September 2022 |
|
|
||||
Caroline Birch | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Dr Sarah Cates | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Kate Bascombe | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Katarzyna Nosal | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Kay Harper | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Trymore Tokoma | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Ayla Turgutlu | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Charlotte Alexandra Kingsland Porter | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Lorna Eve Falkner | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Shilpa Arora | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Catherine Samantha Hawksdale Larby | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.47k | £7.17k | £6.19k | £18.79k | £16.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.19k | £1.48k | £201 | £12.11k | £17.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Gorffennaf 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 29 Mawrth 2021 | 272 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 2.1 SUPPORTING THE SCHOOL TO DEVELOP EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ENRICH THE LEARNING ENVIRONMENT OF THE PUPILS OF THE SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BOLNORE VILLAGE PRIMARY SCHOOL
UPDOWN HILL
HAYWARDS HEATH
RH16 4GD
- Ffôn:
- 01444456715
- E-bost:
- friendsofbvps@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window