JANAKALYAN TRUST HABIBPUR, UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AND ADVANCE THE EDUCATION OF PEOPLE LIVING IN HABIBPUR IN JAGONNATHPUR, SUNAMGANJ, BANGLADESH THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE AND NECESSARY SUPPORT AS THE TRUSTEES SEE FIT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bangladesh
Llywodraethu
- 24 Mai 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMED ALI AHMED | Cadeirydd | 08 September 2015 |
|
|
||||
MD MISKAT UDDIN | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
MOHAMMED AKIKUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
SHAH MONIR AHMED | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
MOHAMMED ZUBAIR AHMED | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
TASKIR ALI | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
ABU TAREQ | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.91k | £10.73k | £1.42k | £3.48k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.21k | £6.22k | £0 | £210 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 APR 2016 AS AMENDED ON 23 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ('THE OBJECTS') ARE: TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AND ADVANCE THE EDUCATION OF PEOPLE LIVING IN HABIBPUR IN JAGONNATHPUR, SUNAMGANJ, BANGLADESH THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE AND NECESSARY SUPPORT AS THE TRUSTEES AS FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 GRANGE STREET
OLDHAM
OL9 6DX
- Ffôn:
- 01616650116
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window