SHREWSBURY AND DISTRICT STROKE CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Club meets 1st Fri. of month.(except: Jan. Aug.& Dec.) from:- 2 to 4pm at Bicton Heath Community Centre, Pensfold, Gains Park Way, Shrewsbury,SY3 5HF. Entertainment through the year includes:- slide shows, talks,musical entertainers, choirs, etc followed by tea/coffee & eats. Every meeting ends with a fund raising raffle. We hire a wheelchair friendly coach with a side lift for our monthly trips.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 15 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 211015 STROKE ASSOCIATION
- 02 Mehefin 1987: Cofrestrwyd
- 15 Awst 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- THE STROKE CLUB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.81k | £4.53k | £4.40k | £56 | £315 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.91k | £8.03k | £6.21k | £174 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Mawrth 2022 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 JULY 1978
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE COMFORT AND SUPPORT PERSONS WHO HAVE SUFFERED DISABLEMENT FROM A STROKE. (B) TO PROVIDE OR SECURE THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE TREATMENT AND WELFARE OF SUCH PERSONS. (C) TO PROVIDE OR ASSIST IN PROVIDING, IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, FACILITIES FOR THE RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS, WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR CONDITION OF LIFE.
Maes buddion
CENTRAL SHROPSHIRE AND SURROUNDING DISTRICTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window