ymddiriedolwyr THE LONDON MUSICAL THEATRE ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1167608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart David Barr | Cadeirydd | 14 March 2024 |
|
|
||||
DANIEL DAVID SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Dame Jennifer Jane Eady | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
John Joseph Forrest | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Jeffrey John Brady | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Anna Elisabeth Diehm | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Carolyn Margaret Anderson | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Francesca Louise Canty | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|||||
Lee Bowman | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.