BIRMINGHAM SAMARITANS

Rhif yr elusen: 1166821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Samaritans provides completely confidential emotional support 24-hours a day by telephone, face-to-face, email and text, at festivals and outside our centres in prisons, hospitals, schools and workplaces and with the homeless through a network of over 200 branches in the UK and Republic of Ireland. Birmingham Samaritans acts as one of these branches.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £102,649
Cyfanswm gwariant: £93,852

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • SAMARITANS LTD BIRMINGHAM (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lorraine Green Cadeirydd 13 March 2025
Dim ar gofnod
George Lee Ymddiriedolwr 13 January 2025
Dim ar gofnod
Siwei Liu Ymddiriedolwr 25 September 2024
Dim ar gofnod
John David Rutter Ymddiriedolwr 09 September 2024
Dim ar gofnod
Rose Amanda Francesca Pardo Roques Ymddiriedolwr 05 September 2023
Dim ar gofnod
Paul Singh Ymddiriedolwr 05 September 2023
Dim ar gofnod
Selina Sfeir Ymddiriedolwr 06 September 2022
Dim ar gofnod
Robert Allan Cluley Ymddiriedolwr 19 July 2022
Dim ar gofnod
Mark Williams Ymddiriedolwr 28 September 2020
THE OAKLAND FOUNDATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £78.99k £96.70k £43.60k £66.90k £102.65k
Cyfanswm gwariant £73.49k £75.94k £65.96k £90.49k £93.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £24.70k £25.00k £25.00k £25.63k £25.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 26 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 26 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 13 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 13 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 02 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 02 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 11 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 11 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 05 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 05 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED ON 01 DECEMBER 1994 AND AMENDED ON 19 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO WORK FOR THE ASSISTANCE OF PERSONS WHO ARE SUICIDAL, DESPAIRING OR IN DISTRESS BY PROVIDING A SERVICE PRIMARILY INTENDED FOR THE BENEFIT OF PERSONS IN BIRMINGHAM AND THE SURROUNDING AREA (BUT WITHOUT SPECIFIC LIMITATIONS AS TO AREA) TO ENABLE SUCH PERSONS TO RECEIVE IMMEDIATE HELP, COMPASSION AND BEFRIENDING FROM MEMBERS OF THE CHARITY SELECTED AND PREPARED FOR THE PURPOSE WORKING UNDER DIRECTION; AND ALSO WHERE APPROPRIATE, IN ACCORDANCE WITH SAMARITAN PROCEDURE, REFERRAL TO PERSONS HAVING SPECIALIST OR PROFESSIONAL SKILLS, AND TO SUPPORT THE COMPANY AND AID IN THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF PROBATIONARY BRANCHES AND THE SUPPORT OF RECOGNISED BRANCHES OF SAMARITANS
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE BIRMINGHAM
Hanes cofrestru
  • 31 Rhagfyr 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE SAMARITANS
13 BOW STREET
BIRMINGHAM
B1 1DW
Ffôn:
01216225165