ymddiriedolwyr BIRMINGHAM SAMARITANS
Rhif yr elusen: 1166821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Ward | Cadeirydd | 15 September 2019 |
|
|
||||
Ryan George Daniel Bell | Ymddiriedolwr | 16 June 2024 |
|
|
||||
Paul Singh | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Rose Amanda Francesca Pardo Roques | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Linda Jane Jones | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Selina Sfeir | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Robert Allan Cluley | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Mark Williams | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|||||
Rachel Mary Norman | Ymddiriedolwr | 15 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.