CLEAN WATER MODELLING ADVISORY GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The organisation provides an independent forum for users of clean water hydraulic models to advance the effectiveness of modelling through an annual conference for papers on how models are used to solve various industry problems. Papers are subsequently available free on our website. Workshops are held to provide training and develop best practice with a publication currently in preparation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 07 Mawrth 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN COCKRAM | Cadeirydd | 03 October 2018 |
|
|
||||
Richard Barnes | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Duncan Robert Allen | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
FIONA PAGE | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Neil Edward Croxton | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.88k | £0 | £0 | £19.39k | £18.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.22k | £1.52k | £284 | £15.73k | £32.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ebrill 2024 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 OCT 2015 AS AMENDED ON 08 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE SCIENCE AND PRACTICE OF CLEAN WATER MODELLING FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: •PROVIDING A FORUM FOR CLEAN WATER MODELLING PROFESSIONALS TO SHARE OPERATIONAL BEST PRACTICE •EDUCATING CLEAN WATER MODELLING PROFESSIONALS, WATER DELIVERY SERVICE AGENCIES AND THE PUBLIC BY HOLDING EVENTS, OPERATING A WEBSITE AND DISSEMINATING USEFUL LEARNING FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘CLEAN WATER MODELLING’ MEANS THE USE OF MATHEMATICAL MODELS, USUALLY COMPUTER BASED, OF A POTABLE WATER SUPPLY NETWORK TO ANALYSE THE SYSTEM’S HYDRAULIC BEHAVIOUR, TO DETERMINE THE EFFECT OF ANY CHANGES AND INVESTIGATE REMEDIAL MEASURES AND IMPROVEMENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Yorkshire Water Plc
PO Box 500
Bradford
BD6 2LZ
- Ffôn:
- 01274692808
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window