LITTLE BIRCH VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management of a village hall for use of the inhabitants of the area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 26 Medi 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Roberts | Cadeirydd | 18 June 2014 |
|
|
||||
Linda Maden | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Geoff Nichol | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Elisabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Rick Hampton | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Kate Dillon | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Iris Lloyd | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
Julie Green | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
Alison Clarke | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
Jane Bolam | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.73k | £11.02k | £11.86k | £31.10k | £9.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.37k | £7.65k | £12.79k | £30.71k | £23.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £8.25k | £17.46k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE AND DECLARATION OF TRUST DATED 23 MAY 1978
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF LITTLE BIRCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lynwood
Wrigglebrook
Kingsthorne
HEREFORD
HR2 8AR
- Ffôn:
- 07702760789
- E-bost:
- b3nroberts@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window