Ymddiriedolwyr LITTLE BIRCH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 508003

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Roberts | Cadeirydd | 18 June 2014 |
|
|
||||
Linda Maden | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Geoff Nichol | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Elisabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Rick Hampton | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Kate Dillon | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Iris Lloyd | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
Julie Green | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
Alison Clarke | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
Jane Bolam | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.