Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HEWORTH YORK
Rhif yr elusen: 1167059

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 192 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Poulton MBE | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Alys Tarr | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ruth Carter-Smye | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Matthew Paul Jenkins | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Nigel Poulton MBE | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Sue Waller | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Zoe Uney | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Michael James Perkins | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Sheila Mary Robson | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
EDITH ANN MANSFIELD | Ymddiriedolwr | 01 November 2007 |
|
|
||||
MARTIN ROBERT BLOOMFIELD | Ymddiriedolwr | 01 November 2007 |
|
|
||||
JUDITH ANN GILL | Ymddiriedolwr | 01 November 2007 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.