Ymddiriedolwyr ROMSLEY ST KENELM'S SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 508006

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Robert Matthews | Ymddiriedolwr | 04 April 2025 |
|
|
||||
Annabel Rosina Smith | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
Jonathan George Spencer Flood | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
Lucy Jane Baker | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Marcia Jayne Cooper | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
Rod Cartwright | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
EMMA-JADE PICKFORD-PERRY | Ymddiriedolwr | 04 February 2012 |
|
|
||||
KATE YARNOLD | Ymddiriedolwr | 04 February 2012 |
|
|
||||
ALASTAIR JOHN GRANT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDY SHEPHERD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.