LITTLE HEROES ASD SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE RELIEF OF CHILDREN AFFECTED BY AUTISTIC SPECTRUM DISORDER (ASD) AND THEIR FAMILIES, IN SOUTHEND ON SEA, ESSEX AND THE SURROUNDING AREA, BY THE PROVISION OF SUPPORT, INFORMATION, OPPORTUNITIES FOR RESPITE, SOCIAL ACTIVITIES AND NETWORKING. WE HOLD WEEKLY DROP IN SESSIONS FOR THE FAMILIES AND CARERS OF CHILDREN WITH AUTISM, IN ADDITION DURING SCHOOL HOLIDAYS WE ORGANISE SOCIAL ACTIVITIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
- Southend-on-sea
Llywodraethu
- 14 Mehefin 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Isaac | Cadeirydd | 26 November 2024 |
|
|
||||
Lorriane Walter | Ymddiriedolwr | 09 January 2025 |
|
|
||||
Karen Pearson | Ymddiriedolwr | 09 January 2025 |
|
|
||||
Ashley Corsini-King | Ymddiriedolwr | 09 January 2025 |
|
|
||||
Sarah Sibthorpe | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Daniel Sibthorpe | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Phillip | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Kelly Aslett | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Emma Jiao-Knuckey | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.96k | £114.23k | £115.53k | £207.06k | £208.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.73k | £82.64k | £97.82k | £134.21k | £189.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.35k | £11.00k | £8.01k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 12 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 14 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF CHILDREN AFFECTED BY AUTISTIC SPECTRUM DISORDER (ASD) AND THEIR FAMILIES, IN SOUTHEND ON SEA, ESSEX AND THE SURROUNDING AREA, BY THE PROVISION OF SUPPORT, INFORMATION, OPPORTUNITIES FOR RESPITE, SOCIAL ACTIVITIES AND NETWORKING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Little Heroes ASD Support Hub
Garon Park Community Centre
Garon Park
Southend-on-Sea
Essex
SS2 4FA
- Ffôn:
- 07379 897947
- E-bost:
- littleheroes.asd@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window