DEVONSHIRE PARK PARENT TEACHERS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds in support of pupils at Devonshire Park Primary School
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 September 2021
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wirral
Llywodraethu
- 10 Hydref 1978: Cofrestrwyd
- DEVONSHIRE PARK HOME AND SCHOOL ASSOCIATION (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS JILL BILLINGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LORNA GIDDINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/09/2004 | 29/09/2019 | 29/09/2020 | 29/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.82k | £0 | £0 | £1.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 281 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 281 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 647 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 647 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2021 | 20 Mawrth 2023 | 234 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2020 | 20 Mawrth 2023 | 599 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2019 | 20 Mawrth 2023 | 964 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 SEPTMEBER 1977
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITEIS FOR EDUCATION AT THE SCHOOL, NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 1 OF CONSTITUTION)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Devonshire Park Primary School
51 Temple Road
Birkenhead
CH42 9JX
- Ffôn:
- 01513469093
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window