CHURCHES TOGETHER IN HOUGHTON REGIS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a simple means for the churches in Houghton Regis to work together, demonstrating our essential unity, in bringing God's love and message to our neighbours.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 29 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN HOUGHTON REGIS AND ITS IMMEDIATE SURROUNDINGS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC INCLUDING, BUT NOT EXCLUSIVELY, THROUGH PRAYER EVENTS, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING MESSAGES OR LITERATURE ON CHRISTIANITY TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN FAITH. (2) TO PROMOTE THE PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL WELLBEING OF THE PEOPLE WHO LIVE IN, WORK IN OR VISIT HOUGHTON REGIS AND ITS IMMEDIATE SURROUNDINGS, INCLUDING, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY BUILDING BETTER RELATIONSHIPS BETWEEN CHURCHES AND OTHER ORGANISATIONS IN HOUGHTON REGIS AND THROUGH THE PROVISION OF PASTORAL CARE AND SUPPORT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window