Hanes ariannol YEOVIL COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1170106
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84m | £550.79k | £916.87k | £1.11m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £819.98k | £577.39k | £644.46k | £904.06k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £16.35k | £573.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £66.00k | £322.87k | £26.87k | £2.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £371.87k | £234.98k | £795.40k | £251.88k | £265.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £120.66k | £84.61k | £37.27k | £0 | £10.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £288.58k | £231.21k | £84.12k | £829.13k | £797.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £251.88k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £82 | £20 | £411 | |
|
Incwm - Arall | £1.06m | £0 | £0 | £0 | £2.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £819.98k | £577.39k | £644.46k | £904.06k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.49k | £2.00k | £2.25k | £13.02k | £12.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.