Hanes ariannol HEALTHWATCH SALFORD
Rhif yr elusen: 1171170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.55k | £169.51k | £191.52k | £175.52k | £223.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £178.10k | £152.95k | £157.47k | £208.01k | £209.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £166.52k | £191.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £166.52k | £191.52k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.