Hanes ariannol FRIENDS OF LLANIDLOES COMMUNITY PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1167080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 15/07/2021 | 15/07/2022 | 15/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.50k | £5.96k | £1.13k | £1.66k | £7.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.31k | £8.39k | £3.14k | £1.97k | £3.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.