ymddiriedolwyr HOSPITAL ROOMS
Rhif yr elusen: 1168101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amie Corry | Cadeirydd | 04 December 2019 |
|
|
||||
Rosanna Cundall | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Adeola Gay | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Neil Wenman | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Katharine Lazenby | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||
Pravin Fernando | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
James Willington | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Neilson | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Tom Ewing | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Angela Samata | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Dr Faisil Sethi | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.