Hanes ariannol HAZRATH SHAHJALAL JAMIE MASJID

Rhif yr elusen: 1171119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (87 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.73k £15.71k £57.94k £57.00k £99.87k
Cyfanswm gwariant £400 £4.68k £5.72k £5.70k £45.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A