HAZRATH SHAHJALAL JAMIE MASJID

Rhif yr elusen: 1171119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (87 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

WE ARE A CHARITY WHERE WE RUN 5 DAILY PRAYERS, TALKS AND HELP THE ELDERLY IN THE COMMUNITY, ORGANISE PUBLIC GET TOGETHER DAY TRIPS, WE ARE ALSO TRYING TO HAVE COMPUTER CLASSES AND HELP LADIES WITH ESOL AND BACK TO WORK, WE OPERATE IN 95 MANOR ROAD, BLETCHLEY, MILTON KEYNES

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024

Cyfanswm incwm: £99,872
Cyfanswm gwariant: £45,156

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Milton Keynes

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Ionawr 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MUJIBUR RAHMAN Cadeirydd 18 March 2016
Dim ar gofnod
SHAHJAHAN ALI Ymddiriedolwr 28 July 2021
Dim ar gofnod
ABDUL KALAM AZAD Ymddiriedolwr 28 July 2021
Dim ar gofnod
mohammed shoriff ali Ymddiriedolwr 28 July 2021
Dim ar gofnod
Faiyaz Mohammed UDDIN Ymddiriedolwr 28 July 2021
Dim ar gofnod
ABDUL GOUS Ymddiriedolwr 31 March 2016
Dim ar gofnod
SONOUR ALI Ymddiriedolwr 31 March 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.73k £15.71k £57.94k £57.00k £99.87k
Cyfanswm gwariant £400 £4.68k £5.72k £5.70k £45.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2024 29 Ebrill 2025 87 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2024 29 Ebrill 2025 87 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2023 01 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2023 13 Mehefin 2024 133 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2022 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2022 26 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2021 25 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2020 25 Gorffennaf 2021 174 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2020 25 Gorffennaf 2021 174 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HSJM
95 Manor Road
Bletchley
MILTON KEYNES
MK2 2GT
Ffôn:
07986240934
Gwefan:

hsjm.co.uk