Hanes ariannol FRIENDS OF THURNHAM

Rhif yr elusen: 1168528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.95k £6.58k £14.75k £21.03k £15.14k
Cyfanswm gwariant £5.93k £9.54k £11.90k £18.98k £20.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.00k N/A