THE SHIPPEY CAMPAIGN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE SHIPPEY CAMPAIGN OPERATES NATIONWIDE AND WORLDWIDE TO ENCOURAGE INCLUSION IN SPORTING STADIA. HAVING CAMPAIGNED FOR SENSORY VIEWING FACILITIES SINCE 2014, WE ARE ACTIVELY WORKING AS A CHARITY TO PROVIDE SUPPORT TO STADIA PERSONNEL AND FANS TO ENSURE ACCESSABILITY FOR THOSE WITH SENSORY DIFFICULTIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 09 Mai 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Brown | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Dr Paul Andrew | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|||||
Kathryn Louise Shippey MBE | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Jason Duddin | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||
Andrea Taylor | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||
Cathy Long | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||
DAVID BRUCE COX | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
||||
PETER DAVID SHIPPEY MBE | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50 | £0 | £0 | £5.00k | £1.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £959 | £0 | £231 | £623 | £1.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 14 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 05 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITABLE OBJECTS ARE TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF PEOPLE WITH SENSORY DIFFICULTIES SUCH AS AUTISM SPECTRUM DISORDER AND OTHER CONDITIONS IN WHICH SENSORY DIFFICULTIES ARE PART OF THE CONDITION. TO ENCOURAGE SPORTING STADIA TO PROVIDE FACILITIES TO ALLOW THOSE WITH SENSORY DIFFICULTIES TO WATCH SPORT LIVE, THEREFORE BREAKING DOWN BARRIERS FOR THOUSANDS OF FAMILIES AND SERVICES. TO ADVANCE THE PUBLICS EDUCATION AND UNDERSTANDING OF SENSORY DIFFICULTIES THROUGH PUBLIC SPEAKING, THE PROVISION OF A WEBSITE, SEMINARS AND CONFERENCES. TO HELP SOCIETY ADAPT AND PROVIDE FACILITIES OVERALL AND TO HELP PROTECT THE GOOD HEALTH AND ADVANCE THE SOCIAL ABILITY OF THOSE WITH SENSORY DIFFICULTIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 FERNWOOD CLOSE
SUNDERLAND
SR3 2XZ
- Ffôn:
- 01915287920
- E-bost:
- theshippeycampaign@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window