Hanes ariannol FRIENDS OF GUR FOUNDATION ISRAEL

Rhif yr elusen: 1168057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.57m £1.28m £746.05k £913.44k £357.12k
Cyfanswm gwariant £1.68m £1.19m £812.62k £932.36k £405.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.57m £1.28m £746.05k £913.44k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £356 £6 £0 £0 N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.67m £1.19m £809.65k £927.36k N/A
Gwariant - Ar godi arian £6.80k £809 £2.97k £5.01k N/A
Gwariant - Llywodraethu £11.47k £8.27k £2.99k £2.99k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.65m £1.17m £804.08k £920.00k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A