OFF THE RECORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Free confidential counselling service for young people between the ages of 10-28.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Oldham
- Tameside
Llywodraethu
- 13 Hydref 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Hansford | Cadeirydd | 25 April 2017 |
|
|
||||
Judith Mary Foxton | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Paul Alan Quinn | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £356.61k | £342.79k | £307.91k | £170.50k | £188.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £325.73k | £301.96k | £474.27k | £265.43k | £237.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £91.50k | £91.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £109.40k | £3.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Chwefror 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Chwefror 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 19 SEPTEMBER 1978 AS AMENDED 5 MAY 1998 AND 16 JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF TAMESIDE, GLOSSOP AND OLDHAM AND SURROUNDING AREAS (HEREINAFTER CALLED THE 'AREA OF BENEFIT') WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO RELIEVE AND PREVENT SUFFERING CAUSED BY MENTAL AND PHYSICAL ILL HEALTH OR BY SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES AMONG YOUNG PEOPLE BY ESTABLISHING, MAINTAINING AND DEVELOPING A COUNSELLING SERVICE IN TAMESIDE, GLOSSOP, OLDHAM AND SURROUNDING AREAS FOR THE GIVING OF INDIVIDUAL OR GROUP COUNSELLING AND PRACTICAL ADVICE.
Maes buddion
TAMESIDE, GLOSSOP, OLDHAM AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Off The Record - Unit 26
Tanner Bros (Greenfield) Ltd
Waterside Mill
Chew Valley Road
Greenfield
OLDHAM
- Ffôn:
- 07917042930
- E-bost:
- webmail@otr-tameside.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window