Hanes ariannol COMMUNITY LEARNING NETWORK (CLN)

Rhif yr elusen: 1169623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £47.41k £94.48k £34.69k £18.90k £0
Cyfanswm gwariant £38.02k £51.23k £30.79k £14.51k £3.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.31k £22.05k £1.43k N/A