ymddiriedolwyr THE LINDEN LODGE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1168169
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Elks | Cadeirydd | 11 July 2016 |
|
|
||||
ANITA CLARE LEWISOHN | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Dr Christopher James Elliott | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Sally Michelle Winfield | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Madeleine Anne Cannon | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Claudia Brooks | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Timothy Barry Poland Bowen | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Monica Allegonda Charlotte Maria Hessing | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Peter William Shaw | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.