FAITH CHAPEL MINISTRIES OF THE PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF THE WORLD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objective and principal activity is to promote the advancement of the Christian religion, in accordance with the articles of faith contained in the Charity's constitution.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
21 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Hydref 2016: CIO registration
- FAITH CHAPEL CHURCH (Enw gwaith)
- FAITH CHAPEL MINISTRIES (Enw gwaith)
- Llywodraeth Cymru (Landloriaid Cymdeithasol A Cymdeithasau Tai)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev LLOYD GEORGE THOMAS | Cadeirydd | 16 February 2016 |
|
|||||
Michael Haughton | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Myrtle Pinnock | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Fitzgerald Wheatle | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Melissa St Fort | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Beverley Anderson | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Valerie John | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Sandra Mireku | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
JOSEPH PITT | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.62k | £359.72k | £318.32k | £274.14k | £143.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.37k | £75.65k | £81.08k | £104.14k | £134.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 04 Oct 2016 as amended on 14 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION THROUGH CHURCHES IN ACCORDANCE WITH THE ARTICLES OF FAITH CONTAINED IN THE SCHEDULE HERETO; 2 TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES OF THE CIO MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT INCLUDING BY MEANS OF ESTABLISHING AND OPERATING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OR ESTABLISHMENTS; AND 3 TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP AS A RESULT OF THEIR AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY OR FINANCIAL CIRCUMSTANCES INCLUDING THE PROMOTION OF GOOD HEALTH AWARENESS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FAITH CHAPEL
198 BELLENDEN ROAD
LONDON
SE15 4BW
- Ffôn:
- 02076358155
- E-bost:
- faithchapeluk@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window