VILLAGE LIFE COMMUNITY PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Village Life has been established as a charity to help save life in rural communities in Llangattock Vibon Avel, a community council area in Monmouthshire. The charity has installed five publicly accessible defibrillators at suitable locations, is training local people in lifesaving resuscitation skills, and developing 'help in a crisis' good neighbour volunteer schemes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £250 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sir Fynyw
Llywodraethu
- 06 Hydref 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alexander Loughlin | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
Darren Lee Rockach | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
David Johnson | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Julia Ann Willis | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Linda Carol Green | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
TOM PITTS-TUCKER | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
FIVE PETER STANWAY CRAM | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.30k | £1.30k | £415 | £886 | £2.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £590 | £1.32k | £878 | £1.18k | £479 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £250 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 25 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 25 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 12 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 12 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Oct 2016 as amended on 01 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO: (A) TO PRESERVE AND PROTECT HUMAN LIFE BY ESTABLISHING AND MAINTAINING A COMMUNITY BASED EMERGENCY RESPONSE ORGANISATION, BASED AROUND PUBLICLY ACCESSIBLE AEDS WITH VOLUNTEERS TRAINED IN CPR AND THE USE OF AEDS. (B) THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ty Uchaf
St. Maughans
MONMOUTH
NP25 5QF
- Ffôn:
- 01600228957
- E-bost:
- villagelifeproject@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window