MILTON ABBEY HERITAGE TRUST

Rhif yr elusen: 1168504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Maintenance of historic abbey and chapel Creation of visitor facilities for abbey and surrounding historic landscape Interpretation of historic Benedictine spirituality into 21st century setting

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £5,287
Cyfanswm gwariant: £3,034

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Tachwedd 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1188581 THE BENEDICTINE COMPANIONS OF THE ABBEY AT MILTON
  • 29 Gorffennaf 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Very Rev Stephen John Waine Cadeirydd 02 March 2023
THE BRIDGE EDUCATIONAL TRUST (1996)
Derbyniwyd: Ar amser
Anne Litchfield Ymddiriedolwr 02 March 2023
Dim ar gofnod
Neil Croucher Ymddiriedolwr 02 March 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE'S PRESHUTE, MARLBOROUGH
Derbyniwyd: Ar amser
THE DOMINY AND TURNER CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Helier Exon Ymddiriedolwr 26 June 2020
Dim ar gofnod
Rev Lewis Pearson Ymddiriedolwr 26 June 2020
THE TREGONWELL ALMSHOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE VEN ANTONY CHARLES MACROW-WOOD Ymddiriedolwr 16 December 2015
WOMEN OF NAZARETH (KNOWN AS THE LADIES OF THE GRAIL) CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
GOVERNORS OF THE CHARITY FOR RELIEF OF THE POOR WIDOWS AND CHILDREN OF CLERGYMEN (COMMONLY CALLED CLERGY SUPPORT TRUST)
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF THE WOMEN OF NAZARETH (KNOWN AS THE LADIES OF THE GRAIL)
Derbyniwyd: Ar amser
VISCOUNT PORTMAN'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SALISBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.26k £4.92k £12.61k £4.33k £5.29k
Cyfanswm gwariant £22.41k £2.12k £21.61k £5.57k £3.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Emmaus House
The Avenue
Wilton
SALISBURY
SP2 0FG
Ffôn:
01722411922
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael