THE SEAN EDWARDS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sean Edwards Foundation is a nonprofit organisation focused on raising safety awareness in motor sport. We work directly with drivers, teams and tracks to conceive and implement risk mitigation initiatives throughout all levels of racing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Ffrainc
- Ireland
- Monaco
- Sbaen
- Unol Daleithiau
- Yr Almaen
- Yr Eidal
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2017: Cofrestrwyd
- SEF (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPHNE CAROLINE EDWARDS | Cadeirydd | 01 January 2016 |
|
|
||||
JAMES ALEXANDER LITTLEJOHN | Ymddiriedolwr | 09 June 2014 |
|
|
||||
OLIVER BRYANT | Ymddiriedolwr | 09 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.25k | £41.71k | £9.31k | £30.23k | £8.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.25k | £41.71k | £9.31k | £30.23k | £8.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Mehefin 2023 | 233 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Mehefin 2023 | 233 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mehefin 2023 | 595 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Tachwedd 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Tachwedd 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND SAVING OF LIVES BY: (1) PROMOTING THE SAFETY OF MEMBERS OF THE PUBLIC SPECTATING AT OR PARTICIPATING IN MOTOR SPORT OF ANY TYPE AT ANY AND ALL LEVELS OF DRIVER EXPERIENCE OR QUALIFICATION (INCLUDING THOSE WITH NONE) IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY (A) PROMOTING MOTOR SPORT SAFETY EDUCATION AND TESTING TO MEMBERS OF THE PUBLIC DRIVING AT PUBLIC RACING CIRCUITS THROUGHOUT THE WORLD AND (B) PROMOTING IMPROVED SAFETY STANDARDS FOR PUBLIC RACING CIRCUITS THROUGHOUT THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Regus
239 Kensington High Street
LONDON
W8 6SN
- Ffôn:
- 08009172520
- E-bost:
- Pa@seanedwardsfoundation.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window